Reports for Daniela Schüpbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniela Schüpbach
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniela Schüpbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005949603, Commercial Registry Office Berne, (36)
Palace avenir AG, in Lauterbrunnen, CHE-375.606.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005913813).
Statutenänderung:
19.01.2024. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Daniela, von Zäziwil, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005876032, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Mürren, in Lauterbrunnen, CHE-103.402.855, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2014, S.0, Publ. 1793211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Kurt, von Mühleberg, in Mürren (Lauterbrunnen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder der Kassierin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Daniel, von Diepoldsau, in Mürren (Lauterbrunnen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Sekretärin der Verwaltung oder der Kassierin der Verwaltung [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Gertsch, Christoph, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Sekretärin der Verwaltung oder der Kassierin der Verwaltung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder der Kassierin ];
Schüpbach, Daniela, von Zäziwil, in Huttwil, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Kohler, Manuela, von Schattenhalb, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
von Allmen, Rudolf, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR01-1005586252, Commercial Registry Office Berne, (36)
Mürren Management AG, in Lauterbrunnen, CHE-192.775.687, Höhematte 1074a, 3825 Mürren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotels, die Erbringung von Managementdienstleistungen aller Art in diesem Zusammenhang sowie die Organisation und die Verwaltung sowie die Ausführung aller weiterer damit zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Grundstücke erwerben sowie alle Geschäfte abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Gesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wirth, Peter Erich Dr., von Seeberg, in Täuffelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Stephan Robert, von Gondiswil, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Heinz, von Andelfingen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Samuel, von Eggiwil, in Mürren (Lauterbrunnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Daniela, von Zäziwil, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.