Reports for Marlen Irma Schreiner-Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marlen Irma Schreiner-Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6580948, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TAZ-Horgen Zweisprachige Tagesschule AG, in Zürich, CH-020.3.024.526-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 26, Publ. 5348102).
Statutenänderung:
30.01.2012.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 33-35, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiner-Zimmermann, Marlen, von Erlenbach ZH und Jenins, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Nedim Peter, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Corinne, von Lenzburg, in Can Furnet (Ibiza/ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Can Furnet (Ibiza/E), Direktorin mit Einzelunterschrift];
Schreiner, André, französischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urner, Stefan, von Zürich, in Grüningen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6099760, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fit.Zone AG, in Meilen, CH-020.4.018.506-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 26, Publ. 4373768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiner, André, französischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schreiner-Zimmermann, Marlen Irma, von Erlenbach ZH, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinter, Andreas, italienischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pinter, Laszlo, italienischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5256706, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zweisprachige Tagesschule Zimmerberg AG, in Zürich, CH-020.3.024.526-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2008, S. 25, Publ. 4370168).
Statutenänderung:
31.08.2009.
Firma neu:
TAZ-Horgen Zweisprachige Tagesschule AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung und den Betrieb einer eigenen Schule in Horgen (ZH) im Kindergarten- und Primarschulbereich, wobei der Unterricht zweisprachig deutsch und englisch erteilt wird. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- oder Ausland beteiligen und Interessengemeinschaften eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, insbesondere auch die Finanzierung von Beteiligungsgeschäften. Sie kann Grundstücke im In- oder Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiner-Zimmermann, Marlen, von Erlenbach ZH und Jenins, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Männedorf].