Reports for Jürg K. Schoop
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg K. Schoop
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4824690, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schoop + Co AG, in Lenzburg, CH-400.9.019.708-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2005, S. 2, Publ. 2862472).
mit Hauptsitz in:
Baden.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.911.131-7.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 18.12.1957].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Peter, von Tüscherz-Alfermée, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Jürg, von Dozwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Erich, von Endingen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoop, Martin, von Dozwil, in Turgi, Präsident und Delegierter und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Tobias, von Döttingen, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4820312, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Soba Inter AG, in Baden, CH-400.3.002.176-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 2, Publ. 4608572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoop, Jürg, von Dozwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoop, Martin, von Dozwil, in Turgi, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schoop-Meier, Brigitte, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Adrian, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4820306, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schoop + Co AG, in Baden, CH-400.3.911.131-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2007, S. 2, Publ. 3787966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoop, Jürg, von Dozwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoop, Martin, von Dozwil, in Turgi, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schoop-Meier, Brigitte, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Adrian, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.