Reports for Lukas Schönthal
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Schönthal
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005536472, Commercial Registry Office Berne, (36)
W. Schönthal AG, in Thun, CHE-107.230.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S.6, Publ. 5943190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönthal, Werner Alfred, von Gurzelen, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönthal, Lukas, von Gurzelen, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bader, Bernhard, von Holderbank (SO), in Thun, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Heinz, von Wald (BE), in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5317160, Commercial Registry Office Berne, (36)
W. Schönthal AG, in Thun, CH-092.3.007.568-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 4, Publ. 3077844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönthal, Markus, von Gurzelen, in Thun, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönthal, Lukas, von Gurzelen, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schönthal, Werner Alfred, von Gurzelen, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Bader, Bernhard, von Holderbank SO, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5044778, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nicevalley AG in Liq., in Thun, CH-092.3.014.687-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 5, Publ. 4659724).
Statutenänderung:
18.05.2009.
Firma neu:
Nicevalley AG.
Domizil neu:
Grienweg 5, 3608 Thun.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 18.05.2009 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 02.09.2008 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.09.2008 aufgelöst.].[Streichung der Liquidationsadresse gestützt auf den Widerruf der Auflösung.] [bisher: Liquidationsadresse: c/o Daniel Schönthal, Goldiwilstrasse 16J, 3600 Thun.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & R AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Schönthal, Daniel, von Gurzelen, in Thun, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönthal, Lukas, von Gurzelen, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift.