Reports for Simon Schönholzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Simon Schönholzer
Holdings
Newest SOGC notifications: Simon Schönholzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004890634, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schweizerischer Demeter-Verband, bisher in Liestal, CHE-104.420.554, Verein (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811338).
Statutenänderung:
28.03.2020.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Krummackerweg 9, 4600 Olten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Christoph, von Gais, in Villnachern, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönholzer, Simon, von Kerzers, in Schönholzerswilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BMF ProConsulting AG (CHE-104.127.516), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004665116, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schweizerischer Demeter-Verband, in Arlesheim, CHE-104.420.554, Verein (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004619008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Born, Peter Matthias, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüssli Witschi, Katharina, von Büren an der Aare, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Christoph, von Gais, in Villnachern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrara, Angelo, von Schüpfen, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönholzer, Simon, von Kerzers, in Schönholzerswilen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steuble, Edith, von Appenzell, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3979823, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Thurgauer Milchproduzenten TMP, in Weinfelden, CHE-105.777.036, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2017, Publ. 3851813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöni, Jörg, von Sumiswald, in Pfyn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwager, Beat, von Aadorf und Bichelsee-Balterswil, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Fritz, von Bolligen, in Strass (Gachnang), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Altwegg, Peter, von Berg (TG), in Guntershausen b. Berg (Berg (TG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönholzer, Simon, von Kerzers, in Schönholzerswilen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.