Reports for Dr. Donata Schoeller Reisch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Donata Schoeller Reisch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006132226, Commercial Registry Office Glarus
Remil AG, in Glarus, CHE-102.681.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehninger, Rosmarie, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoeller Reisch, Dr. Donata, von Castaneda, in Ardez (Scuol), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterengstringen];
Peill, Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Nörvenich (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005502350, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mind and Life Europe, in Winterthur, CHE-114.289.971, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319767).
Statutenänderung:
18.03.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singer, Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalhammer, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoeller Reisch, Donata, von Castaneda, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tiso, Frank Vincent, italienischer Staatsangehöriger, in Cantalupo nel Sannio (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Galbert, Leslie, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Beek, Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Nørre Snede (DK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Vugt, Marieke, niederländischer Staatsangehöriger, in Groningen (NL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karsai, Gabor Zsolt, ungarischer Staatsangehöriger, in Nagykovacsi (HU), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6862784, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Remil AG, in Glarus, CH-160.3.001.285-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 10, Publ. 5998232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoeller Reisch, Dr. Donata, von Castaneda, in Unterengstringen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.