Reports for Georges Schnydrig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Georges Schnydrig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7211734, Commercial Registry Office Valais, (600)
Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte, in Visp, CH-600.7.001.148-2, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S. 0, Publ. 6157308).
Urkundenänderung:
17.04.2013.
Name neu:
Stiftung Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte.
Zweck neu:
Bezweckt den Betrieb, Unterhalt und Ausbau des Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Max, von Visp und Sumiswald, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Donat Dr., von Turtmann, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsponer, Stefan, von Visp, in Visp, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Leander, von Visperterminen, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Paul, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mischler, Stephan, von Wahlern, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nellen, Markus, von Baltschieder, in Baltschieder, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyssen, Marc, von Naters, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6814314, Commercial Registry Office Valais, (600)
GWA Genossenschaft für die Wasserversorgung im Albenried, in Visp, CH-600.5.012.250-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2005, S. 17, Publ. 2648392).
Statutenänderung:
27.07.2012.
Domizil neu:
c/o Christoph Ruppen, Litternaring 12, 3930 Visp. Gemäss Erklärung vom 27.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, René, von Bürchen, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauber, Bernhard, von Täsch und Zermatt, in Baltschieder, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2648392, Commercial Registry Office Valais
GWA Genossenschaft für die Wasserversorgung im Albenried, in Visp, CH-600.5.012.250-8, c/o René Dirren, Neue Bine 26, 3930 Visp, neue Genossenschaft.
Statutendatum:
8.04.1988, 28.10.2004.
Zweck:
Versorgung des Weilers Albenried auf Gebiet der Gemeinde Visp mit Trinkwasser.
Haftung/Nachschusspflicht:
Keine persönliche Haftung der Genossenschafter.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen durch Anschlag am Anschlagsbrett und durch schriftliche Mitteilung an nicht ortsansässige Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Dirren, René, von Bürchen, in Visp, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyer, Hannelore, von Lalden, in Lalden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.