Georges Schnydrig
domiciled in Lalden, from Unterbäch Active mandates: Stiftung alter Dorfkern Lalden, Stiftung Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte and more Connected persons: Mike Roger Hutter, Ines Tolic, Gabriel Ritz and more You can stay up to date through "Georges Schnydrig", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Schnydrig"
Credit rating You can stay up to date through "Georges Schnydrig", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Schnydrig"
|
Places where people with the name Georges Schnydrig live
Sectors in which people with the name Georges Schnydrig work
Religious, political or secular associations
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Water and sewage utilities
Religious, political or secular associations
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Water and sewage utilities
Private persons with the name Georges Schnydrig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georges Schnydrig
Publication number: 7211734, Commercial Registry Office Valais, (600)
Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte, in Visp, CH-600.7.001.148-2, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S. 0, Publ. 6157308).
Urkundenänderung:
17.04.2013.
Name neu:
Stiftung Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte.
Zweck neu:
Bezweckt den Betrieb, Unterhalt und Ausbau des Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Max, von Visp und Sumiswald, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Donat Dr., von Turtmann, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsponer, Stefan, von Visp, in Visp, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Leander, von Visperterminen, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Paul, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mischler, Stephan, von Wahlern, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nellen, Markus, von Baltschieder, in Baltschieder, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyssen, Marc, von Naters, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6814314, Commercial Registry Office Valais, (600)
GWA Genossenschaft für die Wasserversorgung im Albenried, in Visp, CH-600.5.012.250-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2005, S. 17, Publ. 2648392).
Statutenänderung:
27.07.2012.
Domizil neu:
c/o Christoph Ruppen, Litternaring 12, 3930 Visp. Gemäss Erklärung vom 27.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, René, von Bürchen, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauber, Bernhard, von Täsch und Zermatt, in Baltschieder, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2648392, Commercial Registry Office Valais
GWA Genossenschaft für die Wasserversorgung im Albenried, in Visp, CH-600.5.012.250-8, c/o René Dirren, Neue Bine 26, 3930 Visp, neue Genossenschaft.
Statutendatum:
8.04.1988, 28.10.2004.
Zweck:
Versorgung des Weilers Albenried auf Gebiet der Gemeinde Visp mit Trinkwasser.
Haftung/Nachschusspflicht:
Keine persönliche Haftung der Genossenschafter.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen durch Anschlag am Anschlagsbrett und durch schriftliche Mitteilung an nicht ortsansässige Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Dirren, René, von Bürchen, in Visp, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnydrig, Georges, von Unterbäch, in Lalden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyer, Hannelore, von Lalden, in Lalden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.