Reports for Donald Niklaus Schnyder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Donald Niklaus Schnyder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005347875, Commercial Registry Office Ticino, (501)
VSM Holding AG, finora in Luzern, CHE-387.107.162, società anonima (Nr. FUSC 20 del 30.01.2020, Pubbl. 1004818009).
Statuti modificati:
16.11.2021.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
c/o avv. Marcello Quadri, Riva Vela 12, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
L'acquisizione e il commercio di partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero, il finanziamento di progetti in Svizzera e all'estero, la gestione del proprio patrimonio, la fornitura di servizi relativi alla consulenza e al marketing nel settore della gestione delle partecipazioni e nel settore del commercio e del project business di ogni tipo, nonché il commercio nazionale e internazionale di beni di ogni tipo. La società può acquisire, registrare, gestire, gravare e vendere titoli, brevetti, licenze e diritti di proprietà industriale di qualsiasi tipo, nonché effettuare operazioni finanziarie, di investimento e fiduciarie di qualsiasi tipo. Può anche intraprendere finanziamenti per conto proprio o per conto di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni per filiali e terzi. L'azienda può stabilire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, intraprendere tutte le attività finanziarie, commerciali e di altro tipo, e stipulare contratti concludere contratti che siano adatti a promuovere lo scopo della Società, o che sono direttamente o indirettamente collegati ad esso. Può anche acquistare immobili commerciali in Svizzera e immobili di ogni tipo all'estero, detenere, cedere, gravare, sviluppare, gestire, affittare e commerciare in beni immobili. commercio di beni immobili.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).]. Secondo dichiarazione del 16.11.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Egger, Urs, von Wädenswil, in Wollerau, presidente del consiglio d'amministrazione, con firma individuale;
Schnyder, Donald, von Entlebuch, in Zürich, membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale;
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Quadri, Marcello, da Balerna, in Coldrerio, amministratore unico, con firma individuale.
Publication number: 4307903, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Altitude VSM Holding AG, in Luzern, CHE-387.107.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648121).
Statutenänderung:
13.06.2018.
Firma neu:
VSM Holding AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stubenvoll, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Urs, von Wädenswil, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schnyder, Donald, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2144517, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Altitude Management AG, bisher in Zürich, CHE-114.562.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7075912).
Gründungsstatuten:
17.10.2008.
Statutenänderung:
20.04.2015.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Haldenstrasse 24a, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Erwerb von und Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
Übernahme der Verwaltung und Leitung von Gesellschaften, Stiftungen und anderen Organisationen;
Finanzierung von Projekten im In- und Ausland;
Treuhandgeschäfte aller Art sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen und internationale Finanz-, Steuer- und Anlageberatung;
Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Donald, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:von Entlebuch und Kriens];
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CHE-105.832.468), in Opfikon, Revisionsstelle [bisher: REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CH-020.3.921.756-8)].