Reports for Jean-Marc Schnider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Jean-Marc Schnider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004873052, Commercial Registry Office Valais, (621)
JM Schnider Consulting Sàrl, à Martigny, CHE-138.513.946, c/o Bureau Fiduciaire Bonvin Sàrl, Rue Marc Morand 21, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
24.02.2020.
But:
fourniture de services et de conseils dans le domaine du management d'entreprises tels que le coaching, le consulting, le travail intérimaire, le management, le management multi projets, la gestion de projets, le recrutement, la stratégie d'entreprise, le développement et l'organisation d'équipe ainsi que dans l'exécution de mandats de conseil d'administration (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 24.02.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Schnider, Jean-Marc, de Lohn-Ammannsegg, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004800790, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, S.0, Publ. 6961296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Jean-Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaum, Philippe, von Corcelles-Cormondrèche, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martenet, Cécile, von Val-de-Ruz, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Publication number: HR02-1004695526, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CSS Versicherung AG, in Luzern, CHE-106.083.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Jean-Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerrock, Dr. Fabian Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.