Reports for Jan Schnider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jan Schnider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005482985, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ergocomprendere AG, in Schönenwerd, CHE-112.055.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Jan, von Oensingen, in Unterentfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Michael A., von Oberkulm, in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005257726, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ergocomprendere AG, in Schönenwerd, CHE-112.055.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004591880).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Jan, von Oensingen, in Unterentfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1270331, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Swiss Sports.ch - Sportmarketing und Management GmbH, bisher in Glarus, CHE-113.877.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 10, Publ. 5259754).
Gründungsstatuten:
19.10.2007.
Statutenänderung:
18.12.2013.
Firma neu:
TST Verwaltungs GmbH.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Fritschweg 1, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Verwaltungs-, Marketing- und Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Jan, von Oensingen, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengele, Thomas, von Glarus Nord und Kaiserstuhl, in Glarus Nord, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.