Reports for Michel Schneiter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michel Schneiter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6643848, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
VINIHARASS Genossenschaft, bisher in Bern, CH-035.5.014.756-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 5, Publ. 5799556).
Gründungsstatuten:
28.02.1964.
Statutenänderung:
30.03.2012.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
c/o Urs Schweingruber, Schulbergstrasse 21, 8357 Guntershausen bei Aadorf.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Michel, von Amsoldingen, in Mont-sur-Rolle, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roy, Dominique Marie Philippe, von Pleujouse, in Chamoson, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daellenbach, Ernest, von Linden und Zürich, in Avry-sur-Matran , Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Matthias, von Bussnang, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salamin, Christian, von Anniviers, in Veyras, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruaz, Alain, von L'Isle, in Gilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Michael, von Mühleberg, in Berlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vuagniaux, Jean-Luc, von Vucherens, in Borex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle;
Schweingruber, Urs, von Rüeggisberg, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4904672, Commercial Registry Office Berne, (36)
VINIHARASS, in Bern, CH-035.5.014.756-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 4, Publ. 3817322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Michel, von Amsoldingen, in Mont-sur-Rolle, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
VINIHARASS, in Bern, Kostenlose Zurverfügungstellung von Viniharassen an ihren Mitgliedern usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2001, S. 9319).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fumeaux, Gabriel, von Conthey und Vétroz, in Conthey, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Tobler, Matthias, von Bussnang, in Meggen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schneiter, Michel, von Amsoldingen, in Mont-sur-Rolle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].