Reports for Peter Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Schneider
Newest SOGC notifications: Peter Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005113887, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Intec Consult AG, in Wetzikon (ZH), CHE-103.359.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005108522, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schneider & Partner AG Werbeagentur, Rümlang, in Rümlang, CHE-107.336.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, S.0, Publ. 3218271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Christine, von Zürich und Gais, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lochschmidt, Daniela, von Luchsingen, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2372629, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Intec Consult AG, bisher in Zug, CHE-103.359.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 23, Publ. 5717470).
Gründungsstatuten:
04.02.1995.
Statutenänderung:
08.09.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Asylstrasse 119, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung von Bauherren, Planung, Projektierung und Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandanten sowie weiteren Dienstleistungen in der Baubranche;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im ln- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davé, Ken, von Wolfhalden, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.