Reports for Otto Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Otto Schneider
Holdings
Newest SOGC notifications: Otto Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6769402, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bergadler AG, bisher in Bad Ragaz, CH-320.3.024.648-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 11, Publ. 3957162).
Gründungsstatuten:
15.03.1985.
Statutenänderung:
18.06.2012.
Firma neu:
Centron Immobilien AG.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Zweck neu:
Erbringung von Verwaltungs- und Managementtätigkeiten für Hotels, Residenzen und Resorts sowie Vermittlung und Verkauf von Immobilien in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten und verkaufen, Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland errichten und betreiben sowie Grundeigentum und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, finanzieren, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.06.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Otto, von Pfäfers, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Roth, Anita, von Gettnau, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösch, Heinz Werner, von Thundorf, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Barocci, Nadine, italienische Staatsangehörige, in San Giovanni in Marignano (IT), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6180650, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stella Wohnbau AG, bisher in Chur, CH-350.3.002.754-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2006, S. 9, Publ. 3612334).
Statutenänderung:
10.05.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Finanzierung, Erstellung und Verkauf von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu vermitteln, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Sind Namen bzw. Adressen von Aktionären nicht bekannt, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Otto, von Pfäfers, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schneider-Schaffhauser, Margrit, von Pfäfers und Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraus, Patrick, von Münchwilen TG, in Schönengrund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Linth Treuhand- und Revisions-AG (CH-320.3.019.878-5), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Publication number: 5901848, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wofag AG, in Bad Ragaz, CH-320.3.012.543-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 12, Publ. 5767962).
Statutenänderung:
05.11.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Aktionäre bekannt sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit eingeschriebenem Brief an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Josef, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Bonifaz, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigger, Stephan, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gartmann, Siegfried, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Otto, von Pfäfers, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].