Reports for Markus Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Schneider
Newest SOGC notifications: Markus Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005519713, Commercial Registry Office Solothurn
K & S Vermögensverwaltung GmbH, in Olten, CHE-114.053.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403518).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Dauer gemäss Art. 772 ff. OR gegründet und ist ein Vermögensverwalter gemäss Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Die Gesellschaft bezweckt eine Geschäftstätigkeit im Bereich der Vermögensverwaltung für Privatkunden, professionelle und institutionelle Kunden mit Sitz in der Schweiz an. Die Geschäftstätigkeit findet in der Schweiz statt. Die Gesellschaft kann sich im Inland an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und die direkt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Stephan, von Olten und Murgenthal, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schneider, Markus, von Aarburg und Beringen, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005403518, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
K & S Vermögensverwaltung GmbH, in Olten, CHE-114.053.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553286).
Statutenänderung:
01.02.2022.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Stephan, von Olten und Murgenthal, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schneider, Markus, von Aarburg und Beringen, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3758835, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, in Zürich, CHE-198.602.677, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gächter, Thomas Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Ernst Stephan, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Markus, von Aarburg, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder, Stephan Klaas, von Diessbach bei Büren, in Greifensee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Konrad, Hanspeter, von Romanshorn, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanella, Bruno, von Schlieren, in Freienbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lätzsch, Liselotte, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Markus, von Fislisbach, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lenzlinger Vanderbroek, Annette, von Uster, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dubach, Daniel Josef, von Zell (LU), in Obfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Calista, von Zürich, in Steinmaur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giger, Stephan, von Niedergösgen, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhlmann, Felix, von Huttwil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Irene Maria, von Ehrendingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.