Reports for Kurt Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Schneider
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005926392, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elektro Zeller AG, in Flums, CHE-397.641.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005667092). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hidber, Anton, von Mels, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hidber, Magnus, von Mels, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005923532, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Falknis GmbH, in Bad Ragaz, CHE-110.126.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hidber Group GmbH (CHE-391.224.701), in Grüsch, Gesellschafterin, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Samura AG (CHE-434.734.295), in Hergiswil NW, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olimo AG (CHE-388.576.849), in Hergiswil NW, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil (Freiamt), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005890009, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elektro Hidber Flums AG, in Flums, CHE-130.701.042, Bergstrasse 31c, 8890 Flums, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Elektroinstallationsbetriebes mit Projektierung und Ausführung von elektrischen Anlagen und Telefoninstallationen sowie Handel mit einschlägigen Artikeln und Apparaten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hidber, Magnus, von Mels, in Vilters (Vilters-Wangs), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholet, Ramon, von Mels, in Plons (Mels), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.