Reports for Christelle Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christelle Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006090972, Commercial Registry Office Jura, (670)
Biotec Biologie Appliquée SA, à Delémont, CHE-106.423.428, société anonyme (No. FOSC 103 du 31.05.2023, Publ. 1005757512).
Autres adresses:
[biffé: Rue Louis-Favre 34, 2000 Neuchâtel]. [biffé: Rue de la Sainte-Famille 30, 1966 Saxonne (Ayent)]. Y-Parc, Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bütikofer, Gilles Mathias, de Zuzwil (BE), à Glovelier (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Montefusco, Frédéric, ressortissant italien, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Schneider, Christelle, de Echallens, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CHE-114.528.992), à Delémont, organe de révision.
Publication number: HR02-1005757512, Commercial Registry Office Jura, (670)
Biotec Biologie Appliquée SA, à Delémont, CHE-106.423.428, société anonyme (No. FOSC 94 du 16.05.2022, Publ. 1005474928).
Inscription ou modification de personne(s):
Gerber, François, de Langnau im Emmental, à Fontenais, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Adam, Philippe, de Wichtrach, à Péry (Péry-La Heutte), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Niederwichtrach, membre, avec signature individuelle];
Bütikofer, Gilles Mathias, de Zuzwil (BE), à Glovelier (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Montefusco, Frédéric, ressortissant italien, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Schneider, Christelle, de Echallens, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.