Reports for Stefan Ulrich Schneeberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Ulrich Schneeberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006113857, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Hans Scheurer AG, in Altendorf, CHE-106.967.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan Ulrich, von Ochlenberg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneeberger, Julia, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Robin, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006106206, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
STECMA Park AG, in Altendorf, CHE-115.661.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, S.0, Publ. 1261661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan, von Ochlenberg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneeberger, Julia, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Robin, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005571376, Commercial Registry Office Zurich, (20)
emost AG, in Dietikon, CHE-335.847.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458034).
Statutenänderung:
05.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 112'244.90 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'244.90 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
11'224'490 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domke, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drabik, Krzysztof Antoni, deutscher Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gradwohl, Stefan, von Fislisbach, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Philipp Kurt, von St. Margrethen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stürchler, Pascal, von Basel, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.