Stefan Ulrich Schneeberger
domiciled in Altendorf, from Ochlenberg Active mandates: Hans Scheurer AG, STECMA Park AG and more Connected persons: Robin Simon Schneeberger, Julia Sophia Schneeberger, Julia Sophia Schneeberger and more You can stay up to date through "Stefan Ulrich Schneeberger", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Ulrich Schneeberger"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Ulrich Schneeberger", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Ulrich Schneeberger"
|
Places where people with the name Stefan Ulrich Schneeberger live
Sectors in which people with the name Stefan Ulrich Schneeberger work
Management of real estate portfolio properties
Electrical power production and utilities
Management of real estate portfolio properties
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Stefan Ulrich Schneeberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Ulrich Schneeberger
Publication number: HR02-1006113857, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Hans Scheurer AG, in Altendorf, CHE-106.967.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan Ulrich, von Ochlenberg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneeberger, Julia, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Robin, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006106206, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
STECMA Park AG, in Altendorf, CHE-115.661.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, S.0, Publ. 1261661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan, von Ochlenberg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneeberger, Julia, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Robin, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005571376, Commercial Registry Office Zurich, (20)
emost AG, in Dietikon, CHE-335.847.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458034).
Statutenänderung:
05.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 112'244.90 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'244.90 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
11'224'490 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domke, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drabik, Krzysztof Antoni, deutscher Staatsangehöriger, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gradwohl, Stefan, von Fislisbach, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Philipp Kurt, von St. Margrethen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Stefan, von Ochlenberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stürchler, Pascal, von Basel, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.