Reports for Antonie Schmitz
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonie Schmitz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5673268, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Visione Licht GmbH, in Tübach, CH-440.4.015.525-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 19, Publ. 5145026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitz, Antonie, deutsche Staatsangehörige, in Arnsberg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Stuifzand, Roelof, holländischer Staatsangehöriger, in Arnsberg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Pascal, von Lützelflüh, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Pfister-Wirth, Margrit, von Lützelflüh, in Freidorf TG (Roggwil TG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Publication number: 4206566, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Visione Licht GmbH, bisher in Roggwil TG, CH-440.4.015.525-4, Handel mit Beleuchtungskörpern usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2002, S. 13, Publ. 550720).
Gründungsstatuten:
02.07.2002.
Statutenänderung:
23.10.2007.
Sitz neu:
Tübach.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 14, 9327 Tübach.
Zweck:
Handel mit Beleuchtungskörpern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Heinz, von Lützelflüh, in Freidorf TG (Roggwil TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [wie bisher];
Schmitz, Antonie, deutsche Staatsangehörige, in Arnsberg (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [wie bisher];
Stuifzand, Roelof, holländischer Staatsangehöriger, in Arnsberg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [wie bisher].
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Visione Licht GmbH, in Roggwil TG, Jakobsbergstrasse 11, 9306 Freidorf TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.07.2002.
Zweck:
Handel mit Beleuchtungskörpern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Pfister, Heinz, von Lützelflüh, in Freidorf TG (Roggwil TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--;
Schmitz, Antonie, deutsche Staatsangehörige, in Arnsberg (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Stuifzand, Roelof, holländischer Staatsangehöriger, in Arnsberg (D), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.