Reports for Ralph Schmidt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ralph Schmidt
Newest SOGC notifications: Ralph Schmidt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1517803, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aspects GmbH, in Weiningen ZH, CHE-110.619.710, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Maximilian, von Rupperswil, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 4967268, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SEC Schmidt Engineering Consulting, in Weiningen ZH, CH-020.1.009.323-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2002, S. 22, Publ. 505138).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wetzikon ZH].
Publication number: 4775934, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aspects GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.004.825-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2004, S. 16, Publ. 2224134).
Gründungsstatuten:
08.04.2004.
Statutenänderung:
07.10.2008.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
c/o Ralph Schmidt, Hängertenstrasse 7, 8104 Weiningen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Informationstechnologie die Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Schulungen sowie den Handel mit Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Maximilian, von Rupperswil, in Brugg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 (wie bisher);
Schmidt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].