Reports for Dr. Martin Schmidt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Martin Schmidt
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Martin Schmidt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005253648, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Meditek GmbH, in Warth-Weiningen, CHE-274.543.091, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004765169).
Firma neu:
Meditek GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Martin, von Val-de-Travers, in Warth (Warth-Weiningen), Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005120473, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Jossi Orthopedics AG, in Gachnang, CHE-114.786.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyenhofer, Andreas, von Tobel-Tägerschen, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Dr. Martin, von Val-de-Travers, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004765169, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Meditek GmbH, bisher in Muri bei Bern, CHE-274.543.091, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7052932).
Statutenänderung:
15.11.2019.
Sitz neu:
Warth-Weiningen.
Domizil neu:
Kirchgasse 6, 8532 Warth.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti Seiler, Astrid Irène, von Langenbruck, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berdat, Daniel, von Courroux, in Gainesville/Florida (US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmidt, Martin, von Val-de-Travers, in Warth (Warth-Weiningen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.