Reports for Valerie Yvette Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Valerie Yvette Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005462745, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
gardenpool ag, in Beringen, CHE-453.454.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukom Martins Lobo de Oliveira, Nicole Vreny, von Rafz, in Gächlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Valerie Yvette, von Schaffhausen, in Beringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005433603, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
garbatec ag, in Beringen, CHE-498.675.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukom Martins Lobo de Oliveira, Nicole, von Rafz, in Siblingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Valerie Yvette, von Schaffhausen, in Beringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005421337, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Abfallcenter Beringen AG, in Beringen, CHE-102.067.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570868).
Statutenänderung:
23.02.2022.
Firma neu:
Deponie Birchbüel AG.
Domizil neu:
Birchbüel, 8225 Siblingen.
Zweck neu:
Entsorgung und Verwertung von Abfällen aller Art sowie Ausführung von weiteren Arbeiten im Umweltschutzbereich. [Vollständige Publikation des aktuellen Zwecks].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Valerie, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführerin, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Beat, von Zuzwil (SG), in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG];
Altherr, Martin, von Trogen, in Güttingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wängi, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischof, Stefan, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.