Reports for Urs Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2685343, Commercial Registry Office Berne, (36)
LOUISE MISTELI-STIFTUNG, in Bern, CHE-100.695.218, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7202372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Urs, von Gipf-Oberfrick, in Hubersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Jean-Claude, von Buttwil, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauner, Jürg, von Neuenegg, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Katharina, von Flawil, in Köniz, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Roland Artus, von Gipf-Oberfrick, in Hubersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2371495, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Vulcan Verlag AG, in Solothurn, CHE-102.576.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6702154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Urs, von Gipf-Oberfrick, in Hubersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Roland Artus, von Gipf-Oberfrick, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid-Sutter, Pia, von Gipf-Oberfrick und Hubersdorf, in Hubersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5093634, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Astrid Services AG (Astrid Services SA) (Astrid Services Ltd), bisher in Solothurn, CH-260.3.000.282-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 03.02.2003, S. 15, Publ. 843516).
Gründungsstatuten:
30.09.1981.
Statutenänderung:
12.06.2009.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
c/o Philipp Walter Rupp, Rupp & Albietz Rechtsanwälte, Äussere Baselstr. 325, 4125 Riehen.
Zweck:
Kauf und Verkauf von Industriegütern, Rohstoffen und Landwirtschaftsprodukten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung, der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen und der Entwicklung und Zurverfügungstellung von Spielsystemen. Die Gesellschaft kann im Rahmen dieses Zwecks alle Geschäfte betreiben und sich an Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit gewöhnlichem Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Urs, von Gipf-Oberfrick, in Hubersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trigon Treuhand Stadler, Fink, in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp, Philipp Walter, von Muttenz und Seon, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.