Reports for Urs Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Schmid
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006105610, Commercial Registry Office Graubünden
Genossenschaft Val Schameala, in Chur, CHE-138.281.316, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, S.0, Publ. 1803067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Paul, von Quarten, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Urs, von Seon, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bammatter, Matthias, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: HR02-1005672054, Commercial Registry Office Graubünden
Graubünden Vivonda AG, in Landquart, CHE-326.998.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005532228).
Statutenänderung:
01.02.2023.
Sitz neu:
Jenaz.
Domizil neu:
Garola 12, 7231 Pragg-Jenaz. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, Rico, von Vilters-Wangs, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Urs, von Seon, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Publication number: HR01-1004848910, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Graubünden Vivonda AG, in Landquart, CHE-326.998.147, Bahnhofplatz 3b, 7302 Landquart, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, die Vermarktung, den Vertrieb und die Verbesserung einer nachhaltigen Wertschöpfung von regionalen Produkten, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Handwerk und Kunst, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Aktien:
600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Caprez, Christoph, von Chur, in Malans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Marc, von Malans, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Rico, von Vilters-Wangs, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minsch, Rudolf, von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Urs, von Seon, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.