Reports for Ulrich Johann Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Johann Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1308465, Commercial Registry Office Berne, (36)
ZIMMERMANN FASSADEN AG, in Bern, CHE-106.124.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6539924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ulrich Johann, von Bolligen, in Montévraz (Le Mouret), mit Einzelprokura.
Publication number: 6539924, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zimmermann & Gadola Fassaden AG, in Bern, CH-035.3.013.433-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S. 8, Publ. 5952666).
Statutenänderung:
19.01.2012.
Firma neu:
ZIMMERMANN FASSADEN AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmung für den Fassadenneubau und Umbau, für energetische Sanierungen von Gebäudehüllen und für Generalunternehmerleistungen im Zusammenhang mit Gebäudehüllen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 19.01.2012 / 31.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadola, Markus, von Oetwil am See und Grüningen, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hans, von Grüningen, in Bertschikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft (CH-020.3.923.866-4), in Oetwil am See, Revisionsstelle;
Hügli, Markus, von Seedorf BE, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Alfred, von Wald BE, in Riedbach (Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riedbach, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kriech, Ulrich Arnold, von Schmerikon, in Châtillon FR, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Ulrich Johann, von Bolligen, in Montévraz (Le Mouret), mit Einzelprokura.