Reports for Stephan Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stephan Schmid
Newest SOGC notifications: Stephan Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005049348, Commercial Registry Office Graubünden
René Brun Alternative Technik AG, in Zizers, CHE-107.976.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2014, S.0, Publ. 1476907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Stephan, von Gipf-Oberfrick, in Paspels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Daniel, von Mels, in Walenstadt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gillardon, Christian, von Grüsch, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hobi, Hannes, von Mels, in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Becci, Milena, von Altstätten, in Walenstadt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004785586, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schmid Schreinerei GmbH, in Villmergen, CHE-113.660.169, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S.2, Publ. 5100374).
Statutenänderung:
09.12.2019.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei und Innenausbau;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen "H.R. Schmid", in Villmergen (CHE-107.953.692), gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 922'793.29 und mit Passiven von CHF 855'235.53 zum Preise von CHF 67'557.76, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 47'557.76 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post (E-Mail).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Stephan, von Gipf-Oberfrick, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Schmid, Hans Rudolf, von Gipf-Oberfrick, in Villmergen, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmid, Hans-Rudolf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Schmid, Sandra, von Boswil, in Villmergen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1298275, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
René Brun Alternative Technik AG, in Chur, CHE-107.976.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6627444).
Statutenänderung:
14.01.2014. Gemäss Erklärung vom 14.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alfina Revision AG (CH 350.3.000.450-1), in Chur, Revisionsstelle;
Brun, René, von Ohmstal, in Landquart, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Indermaur Brun, Agnes, von Ohmstal und Berneck, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfiffner, Manfred, von Mels, in Wartau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillardon, Christian, von Grüsch, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Fanas und Grüsch, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Stephan, von Gipf-Oberfrick, in Paspels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Daniel, von Mels, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Hannes, von Mels, in Mels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.