Reports for Patrik Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrik Schmid
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrik Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004789304, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Berichtigung des im SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'903 vom 11.12.2019 Glasmanufaktur Buttikon AG, in Schübelbach, CHE-115.186.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783854).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Patrik, von Einsiedeln, in Wangen (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schmid, Patrick].
Publication number: HR02-1004783854, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Glasmanufaktur Buttikon AG, in Schübelbach, CHE-115.186.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738696).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abt, Thomas, von Bünzen, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lerch, Walter, von Rüegsau, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schlegel, Reto, von Flums, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Patrick, von Einsiedeln, in Wangen (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2477231, Commercial Registry Office Zurich, (20)
S-Performance GmbH, bisher in Tuggen, CHE-109.576.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105824).
Gründungsstatuten:
16.04.2002.
Statutenänderung:
02.11.2015.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
Steinacherstrasse 29, 8630 Rüti ZH.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 06.05.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 16.04.2002 von den 3 Gesellschaftern, eine Limousine Lincoln Towncar, Jg. 90, Drehbank sowie diverse Werkzeuge und Geräte zum Preise von CHF 30'000.--, der voll auf das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Patrik, von Einsiedeln, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00;
Spiess, Stefan, von Tuggen, in Tuggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morger, Stefan, von Eschenbach SG, in Gommiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Eschenbach (SG), in Tuggen und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Bachofen, Diogo, von Uster, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.