Reports for Matthias Schmid
Mandates
Results for the name Matthias Schmid
Newest SOGC notifications: Matthias Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005096581, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vangard AG, in Zürich, CHE-400.844.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Matthias, von Liestal, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Mario, von Sursee, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004896648, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Beauty Spirit GmbH, in Ingenbohl, CHE-301.153.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502477).
Firma neu:
Beauty Spirit GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Matthias, von Liestal, in Ingenbohl, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004687840, Commercial Registry Office Zug, (170)
Vangard AG, in Zug, CHE-400.844.342, c/o Oliver Habke Corporate Services, Poststrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.07.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Strategie, Management und Planung;
Suche, Rekrutierung, Selektion und Vermittlung von festangestelltem Fach- und Führungspersonal aus dem In- und Ausland für Unternehmen in der Schweiz und im Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 02.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmid, Matthias, von Liestal, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.