Reports for Claude Robert Schlapbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claude Robert Schlapbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005997785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sozialfonds der Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-110.309.356, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froidevaux, Monique, von Le Noirmont, in Delémont, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Buman, Dominique, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005520460, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412143).
Statutenänderung:
11.06.2022.
Name neu:
Swiss Leaders.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertschi, Alexia, von Oberglatt, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Christoph Severin, von Wolfwil, in Meikirch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005157278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sozialfonds der Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-110.309.356, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, S.0, Publ. 2598069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chercher, Samir, von Amriswil, in Lausanne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Eduard, von Rüdlingen, in Churwalden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Paul, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, Ursula, von Kirchberg (SG), in Windisch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prinz, Marco, von Samnaun, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.