Reports for Peter Schläpfer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Schläpfer
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Schläpfer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005836673, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Leading Brokers United Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-350.891.969, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781005).
Domizil neu:
c/o Invest Suisse AG, Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volk, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Schramberg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Pascal, von Luzern und Menznau, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Peter, von Trogen, in Fehraltorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005418739, Commercial Registry Office Zurich, (20)
see finance Schweiz AG, in Zürich, CHE-276.860.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004809759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bopp, Robert Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lengnau (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Peter, von Trogen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005307983, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Invest Suisse AG, in Zürich, CHE-101.521.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261250). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Nadia, von Zürich, in Rümlang, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Peter, von Trogen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleistung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
GT Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.352.708), in Zug, Revisionsstelle.