Reports for Dr. Lorry Schirer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Lorry Schirer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005601347, Commercial Registry Office Zug, (170)
IEG Inception Elite SA, bisher in Martigny, CHE-295.026.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005448308).
Statutenänderung:
17.10.2022.
Firma neu:
IEG Inception Elite AG in Liquidation.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Graben 5, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Beratungstätigkeiten und Durchführung von Seminaren und Tagungen insbesondere im Bereich Cybernet Security. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Immobilien im In- und Ausland erwerben, Wertschriften, Schutzrechte sowie Lizenzen erwerben, diese halten oder mit ihnen handeln. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierung ist von Gesetzeswegen aufgehoben]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.10.2022 aufgelöst. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corbillon Sanchez, Victor Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Martigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schirer, Dr. Lorry, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Breuer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005401021, Commercial Registry Office Zug, (170)
IEG Inception Elite AG, in Zug, CHE-295.026.128, Graben 5, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2022.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Beratungstätigkeiten und Durchführung von Seminaren und Tagungen insbesondere im Bereich Cybernet Security. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Immobilien im In- und Ausland erwerben, Wertschriften, Schutzrechte sowie Lizenzen erwerben, diese halten oder mit ihnen handeln. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 25.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schirer, Dr. Lorry, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6973008, Commercial Registry Office Zug, (170)
TRI Dental Implants Int. AG, in Baar, CH-170.3.035.253-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6473688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirer, Dr. Lorry, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Szakacs, Zoltan, ungarischer Staatsangehöriger, in Sopron (HU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chapero Rueda, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Huth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.