Reports for Dieter Schilli
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Schilli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1496121, Commercial Registry Office Aargau, (400)
motan-colortronic ag, in Hunzenschwil, CHE-101.168.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7133788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhardt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gestratz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Füllsack, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Allensbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laube, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Schinznach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Walhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Medgyesy, Frank, von Luzern und Möhlin, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4959000, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Colortronic Systems AG, in Hunzenschwil, CH-400.3.020.978-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 2, Publ. 4792490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Dieter, von Zuzgen, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schlachter, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4049880, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Colortronic International AG, in Hunzenschwil, CH-400.3.020.978-9, nationale und internationale Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 1, Publ. 3972674).
Statutenänderung:
2.07.2007.
Firma neu:
Colortronic Systems AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Daniel, von Bürglen TG, in Gerolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sacher, Dieter, von Zuzgen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marcel Widmer, Treuhand, Unternehmensberatung, in Reinach AG, Revisionsstelle.