Reports for Martin Schild
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Schild
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Schild
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004721747, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Spitex Oberengadin, in Samedan, CHE-107.589.480, Verein (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4083193).
Name neu:
Spitex Oberengadin in Liquidation.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Spitex Engiadin'Ota in liquidaziun). Der Verein hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.07.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Heidi, von Walterswil (BE), in Samedan, Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schucan, Lucian, von Zuoz, in Zuoz, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moll, Beat, von Greifensee, in Adligenswil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Nievergelt, Thomas, von Samedan, in Samedan, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Pohlschmidt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu dreien, Mitglied [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3871003, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Spitex Oberengadin(Spitex Engiadin'Ota), in Samedan, CHE-107.589.480, Via Nouva 3, 7503 Samedan, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.1993. 20.06.2011.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung, Organisation und Führung der häuslichen Pflege und Betreuung kranker, behinderter und betagter Personen in Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Jährliche Mitgliederbeiträge, Pflegetaxen, Beiträge von Kanton, Spenden, freiwillige Zuwendungen jeder Art inklusive Gönnerbeiträge.
Eingetragene Personen:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schucan, Lucian, von Zuoz, in Zuoz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässer, Othmar, von Wiliberg, in Sils im Engadin/Segl, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clalüna, Heidi, von Scuol, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Degiacomi, Regula, von Cazis, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzler, Leo, von Niederbüren, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pohlschmidt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiler, Annelise, von Madiswil, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Gian, von Samedan, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barblan, Ines, von Valsot, in S-chanf, Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2961491, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Schilinvest AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-113.192.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, Publ. 2137631).
Statutenänderung:
13.07.2016.
Domizil neu:
Via Suot Crasta 6, 7505 Celerina/Schlarigna.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Liegenschaften und Beteiligungen;
Finanzierung von Projekten aller Art, Finanzberatung sowie Patent- und Lizenzverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 13.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi , Leonardo, von Riva San Vitale, in Mendrisio, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PLURIAUDIT SA, in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Martin, von Schwanden bei Brienz, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Einzelunterschrift.