Reports for Ronia Valerie Schiftan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ronia Valerie Schiftan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006080521, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
IG Zöliakie der Deutschen Schweiz (IGZ), in Sursee, CHE-109.215.895, Verein (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824661).
Statutenänderung:
25.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krucker, Kurt, von Hohentannen und Niederhelfenschwil, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiftan, Ronia, von Illnau-Effretikon, in Bern, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Toggenburger Scherrer, Tina, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Styger, Beat Edwin, von Steinerberg, in Ingenbohl, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005642479, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
IG Zöliakie der Deutschen Schweiz (IGZ), in Sursee, CHE-109.215.895, Verein (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer-Issler, Barbara, von Arlesheim, in Arlesheim, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhold, Rebecca, von Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Barbara, von Wyssachen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Mirella, von Schwarzenburg, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fernandez, Susana, von Liestal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krucker, Kurt, von Hohentannen und Niederhelfenschwil, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiftan, Ronia, von Illnau-Effretikon, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vavricka, Stephan, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeitz, Jonas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004960568, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Externas GmbH (Externas Sàrl) (Externas Sagl) (Externas Ltd liab Co), in Schenkon, CHE-165.145.874, Aspenweid 2, 6214 Schenkon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Lehrtätigkeiten in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Psychologie, Lebensmittel und Bewegung sowie Entwicklung und Verkauf von Applikationen aller Art;
Verkauf und Verleih von Waren und Gütern aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerinnen vom 11.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schiftan, Ronia Valerie, von Illnau-Effretikon, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Infanger Batten, Esther Ruth, von Engelberg, in Schenkon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.