Reports for Rolf Schifferli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Schifferli
Newest SOGC notifications: Rolf Schifferli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005787505, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Western & Army-Shop Barbara Märki AG, in Buchs (AG), CHE-464.248.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593545).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Firma neu:
Western & Army-Shop AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Armee-, Jeans- und Westernbekleidung inklusive Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Barbara, von Mönthal, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kreienbühl Schifferle, Pia, von Pfaffnau, in Buchs (AG), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lo Voi, Marcella, von Zofingen, in Zofingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schifferli, Rolf, von Brugg, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1427993, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vistech GmbH, in Egliswil, CHE-109.040.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141305).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Sitz neu:
Zofingen.
Domizil neu:
Henzmannstrasse 39, 4800 Zofingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferli, Rolf, von Brugg, in Zofingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lo Voi, Marcella, italienische Staatsangehörige, in Zofingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1141305, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vistech GmbH, in Egliswil, CHE-109.040.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 3, Publ. 5421692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Daniela, von Rickenbach LU, in Seon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferli, Rolf, von Brugg, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Seon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].