Reports for Martin Schiesser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Schiesser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004837062, Commercial Registry Office Zug, (170)
Firefly Information Management AG, in Zug, CHE-485.845.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, S.0, Publ. 2038779).
Firma neu:
Firefly Information Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Firefly Information Management SA en liquidation) (Firefly Information Management Ltd in liquidation).
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 150.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitzel, Dr. Diane, deutsche Staatsangehörige, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brünisholz, Adrian, von Schwarzenburg, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiesser, Martin, von Glarus Süd, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Confidas Treuhand AG (CHE-375.661.173), in Zug, Liquidatorin.
Publication number: 3934077, Commercial Registry Office Zug, (170)
MyMonday GmbH, in Zug, CHE-348.762.015, c/o Confidas Treuhand AG, Industriestrasse 9, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2017.
Zweck:
Anwendung der Informationstechnologie für die Bedürfnisse von Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere Vertrieb von Informatiklösungen, welche Informationssysteme, Programme, Kommunikationssysteme, Personalvermittlung und -verleih sowie andere Produkte und Dienstleistungen einschliessen, Beratung von Unternehmen und Organisationen im Inland und Ausland in allen Bereichen der unternehmerischen Aktivitäten, insbesondere in Fragen der Implementierung und Anwendung von Geschäftslösungen, des Wachstums, der Organisation und des Marketings sowie Personalvermittlung. Ferner Erbringung von Beratungsdienstleistungen für die Produktivitätsverbesserung im kommerziellen Bereich, Qualitätssicherung, Konzeption und Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanierungsmassnahmen sowie Übernahme zeitlich limitierter Managementfunktionen im Bereich der Unternehmensführung und im Finanzwesen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schiesser, Martin, von Glarus Süd, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heuer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Firefly Information Management AG (CHE-485.845.918), in Zug, Gesellschafterin, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2038779, Commercial Registry Office Zug, (170)
Firefly Information Management AG, in Zug, CHE-485.845.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1836391). [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schiesser, Martin, von Glarus Süd, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brünisholz, Adrian, von Schwarzenburg, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitzel, Dr. Diane, deutsche Staatsangehörige, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle.