Reports for Fritz Schiesser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fritz Schiesser
Newest SOGC notifications: Fritz Schiesser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005918118, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WS Beratungen GmbH, in Volken, CHE-459.700.993, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004984839).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Sitz neu:
Henggart.
Domizil neu:
Schiblerstrasse 1, 8444 Henggart.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiesser, Fritz, von Glarus Süd, in Henggart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Volken];
Widmer, Ursula Corina, von Hausen (AG), in Henggart, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Volken].
Publication number: HR01-1004984839, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WS Beratungen GmbH (WS Beratungen Sàrl) (WS Beratungen Sagl) (WS Beratungen Ltd liab. Co), in Volken, CHE-459.700.993, Breitenstrasse 16, 8459 Volken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Personalwesen, Steuern und Vorsorge. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schiesser, Fritz, von Glarus Süd, in Volken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Widmer, Ursula Corina, von Hausen (AG), in Volken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5119384, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, Direktion Zürich / Ost-/ Zentral-CH, in Zürich, CH-020.9.000.751-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 24, Publ. 4560608).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Walter, von Wolhusen, in Wolhusen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jöhr, Bernhard, von Wachseldorn, in Oberramsern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Markus, von Huttwil, in Gerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Bachlechner, Beatrix, von Reisiswil, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Weiningen ZH];
Poltera, Celest, von Mulegns, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Maur];
Schiesser, Fritz, von Linthal, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Richterswil].