Reports for Dr. Karin Schick
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Karin Schick
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 982141, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Kirchner Verein Davos, in Davos, CH-350.6.000.034-4, Verein (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buol, Paul, von Davos, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schick, Dr. Karin, deutsche Staatsangehörige, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Degli Esposti, Sonja, österreichische Staatsangehörige, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Claudio, von Buchs SG, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sadowsky, Dr. Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7062392, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos, in Davos, CH-350.7.000.085-9, Stiftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, Publ. 6833500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schick, Dr. Karin, deutsche Staatsangehörige, in Davos Platz (Davos), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5980134, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Kirchner Verein Davos, in Davos, CH-350.6.000.034-4, Verein (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 10, Publ. 5654578).
Statutenänderung:
20.03.2010.
Zweck neu:
Der Verein weckt und stärkt mit seinen Kräften das Verständnis für das Leben und Werk des Malers Ernst Ludwig Kirchner. Insbesondere unterstützt er das Kirchner Museum Davos als Förderverein ideell und finanziell bei seinen grundsätzlichen Aufgaben des Sammelns, Bewahrens, Forschens und Vermittelns sowie bei seinen Sonder-Ausstellungen.
Organisation neu:
Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern, Generalversammlung und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schick, Dr. Karin, deutsche Staatsangehörige, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.