Reports for Andreas Scherrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Scherrer
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Scherrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1409649, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Büchler Werkzeugbau AG, in Flawil, CHE-106.747.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7136698).
Statutenänderung:
14.03.2014.
Firma neu:
Büchler Reinli + Spitzli AG.
Zweck neu:
Werkzeug- und Formbau, Erbringung weiterer damit zusammenhängenden Serviceleistungen und Revisionen sowie Präzisionsfertigung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Martin, von Hemberg, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherrer, Andreas, von Mosnang, in Flawil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Reinli, Rudolf, von Weinfelden, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4619540, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Büchler Werkzeugbau AG, in Flawil, CH-320.3.032.397-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2008, S. 13, Publ. 4578886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Iff, Roland, von Auswil, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Uerikon (Stäfa), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minikus, Max, von Obersiggenthal, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Andreas, von Mosnang, in Flawil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Grob, Martin, von Hemberg, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmied, Stefan, von Wahlern, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggli & Michel Treuhand AG, in Staad SG (Thal) (CH-320.3.050.678-4), Revisionsstelle.
Publication number: 4445076, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
A.SCH-Holding AG, in Flawil, CH-320.3.063.165-0, Wilerstrasse 98/100, 9230 Flawil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2008.
Zweck:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Scherrer, Andreas, von Mosnang, in Gossau SG (Flawil), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Grob, Martin, von Hemberg, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmied, Stefan, von Wahlern, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggli & Michel Treuhand AG, in Staad SG (CH-320.3.050.678-4), Revisionsstelle.