Reports for Heinz Schenker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Schenker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6654630, Commercial Registry Office Berne, (36)
gad Stiftung, in Schüpfen, CH-073.7.006.437-7, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2008, S. 4, Publ. 4316304).
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Heinz, von Schönenwerd, in Diessbach bei Büren, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bakaus, Gerhard, von Steffisburg, in Oberwil bei Büren, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär-Egger, Margaretha, von Zauggenried, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Andreas, von Gränichen, in Ipsach, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zumstein, Rolf, von Lungern, in Schüpfen, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Braun, Evelyn Susan, von Zürich und Basel, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brülhart, Marcel, von St. Silvester, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kocher, Jürg, von Büren an der Aare, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mantsch, Peter Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Kappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4316304, Commercial Registry Office Berne, (36)
gad Stiftung, in Schüpfen, CH-073.7.006.437-7, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2006, S. 4, Publ. 3287836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kölliker, René, von Oberbuchsiten, in Buchegg (Kyburg-Buchegg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Heinz, von Schönenwerd, in Diessbach bei Büren, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bakaus, Gerhard, von Steffisburg, in Oberwil bei Büren, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumstein, Rolf, von Lungern, in Schüpfen, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Andreas, von Gränichen, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär-Egger, Margaretha, von Zauggenried, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Unico Treuhand AG (CH-053.3.000.945-7), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Publication number: 2762612, Commercial Registry Office Berne, (36)
Enon GmbH, bisher in Schüpfen, CH-073.4.014.109-0, Beratung von Unternehmungen aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2002, S. 4, Publ. 302452).
Statutenänderung:
3.03.2005.
Firma neu:
goleon websolutions GmbH.
Sitz neu:
Biel BE.
Domizil neu:
Unterer Quai 23, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereiche der Computer und des Internets. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Heinz, von Schönenwerd, in Diessbach bei Büren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Zumstein, Rolf, von Lungern, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Frutiger, Herbert, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenbuchsee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Leuenberger, Daniel, von Rohrbachgraben, in Ipsach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Daniel, von Basel, in Bellmund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Leuenberger, Kurt, von Ursenbach, in Kiesen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.