Reports for Roland Scheidegger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Scheidegger
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Scheidegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005805014, Commercial Registry Office Berne, (36)
ALLINFO AG, in Jegenstorf, CHE-106.112.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005562918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Roland, von Huttwil, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlethurnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3538011, Commercial Registry Office Berne, (36)
Q3 Software AG, in Bern, CHE-100.617.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korn, Marie-Ange, französischer Staatsangehöriger, in Binzen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Roland, von Huttwil, in Mühlethurnen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4904726, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Smaragd Informatik GmbH, in Littau, CH-100.4.028.335-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2004, S. 8, Publ. 2373024). Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Roland, von Huttwil, in Mühlethurnen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner S & S AG, in Littau (CH-100.3.018.654-7), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.-- [bisher: Heimgartner S & S AG, in Littau, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.--].