Reports for Beat Scheidegger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Scheidegger
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Scheidegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005676306, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wellvida AG, in Schüpfen, CHE-289.887.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541692).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Beat, von Huttwil, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrsam, Mark, von Basel, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005631555, Commercial Registry Office Berne, (36)
mirroco GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-145.554.608, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581254).
Statutenänderung:
17.11.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.11.2022 und Bilanz per 31.10.2022 mit Aktiven von CHF 548'696.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 243'222.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'053'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 0.10.
Firma neu:
mirroco AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(mirroco SA) (mirroco Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere Dienstleistungen im Bereich Schulentwicklung und Unterstützung von Lehrkräften und Organisationen sowie Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungsgeschäfte sowohl mit Dritten als auch mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verbindlichkeiten von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften, insbesondere von Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften, ob entgeltlich oder nicht, Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen.
Aktienkapital neu:
CHF 105'300.00 [bisher: CHF 105'300.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'300.00.
Aktien neu:
1'053'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Fax).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung, da nicht mehr zum Eintrag gehörend] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Digital Innovation Lab AG (CHE-475.670.161), in Bern, Gesellschafterin;
Simplex AG Bern (CHE-106.007.159), in Bern, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duwan, Paula Felicia, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Müller, Mario, von Volketswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheidegger, Beat, von Huttwil, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cendales Cely, Jorge Enrique, von Schafisheim, in Schafisheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engi, Fabian, von Safiental, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Andreas, von Reute (AR), in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].