Reports for David Schaub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: David Schaub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005269449, Commercial Registry Office Zurich, (20)
S.A.C. Silent AG, in Marthalen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4163687, Commercial Registry Office Zurich, (20)
S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113243).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2113243, Commercial Registry Office Zurich, (20)
S.A.C. Silent AG, bisher in Ballwil, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176326).
Gründungsstatuten:
24.04.2013.
Statutenänderung:
07.04.2015.
Sitz neu:
Kleinandelfingen.
Domizil neu:
Alte Steinerstrasse 11, 8451 Kleinandelfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Josef, von Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].