Reports for Max Schaffner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Schaffner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005610030, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Immobilien-Dienste Max Schaffner GmbH, in Bottmingen, CHE-116.029.263, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622727).
Firma neu:
Immobilien-Dienste Max Schaffner GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Max, von Gränichen, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004489661, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wohngenossenschaft Talholz, in Bottmingen, CHE-112.350.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Max, von Gränichen, in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Andreas, von Flühli, in Bottmingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furer, Rudolf, von Bern, in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3762575, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Senioren Wohngenossenschaft Waldeck, in Binningen, CHE-104.971.328, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meury-Baumann, André, von Reinach (BL), in Binningen, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudin-Beck, Paul, von Binningen, in Binningen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Max, von Gränichen, in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Rudolf, von Känerkinden, in Binningen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Verena, von Embd, in Binningen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.