Reports for Jürg Schaffner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Schaffner
Newest SOGC notifications: Jürg Schaffner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5557606, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SO Bauingenieure GmbH, in Basel, CH-270.4.014.133-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2005, S. 5, Publ. 2707122). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Jürg, von Anwil, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2730938, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Proplaning AG, in Basel, CH-270.3.013.147-6, Architektur- und Ingenieurplanung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2003, S. 6, Publ. 998162).
Domizil neu:
Türkheimerstr. 6, 4055 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Jürg, von Anwil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2707122, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SO Bauingenieure GmbH, in Basel, CH-270.4.014.133-9, Dornacherstr. 393, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2005.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bauingenieurbereich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ohnemus, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schaffner, Jürg, von Anwil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.