Reports for Patrick Schätti Sen.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrick Schätti Sen.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004723637, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-102.226.432, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, S.0, Publ. 1004485904).
Statutenänderung:
13.06.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Leonhard, von Buchs (SG), in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberuzwil];
Schätti, Patrick, von Galgenen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Olivia, von Gaiserwald, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3108947, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Betreuungs- und Pflegezentrum 'Wolfgang' AG, in Oberuzwil, CHE-107.265.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, Publ. 6499772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Liselotte, von Kirchberg SG, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätti, Liselotte, von Kirchberg SG und Galgenen, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schätti, Kristina, von Galgenen, in Herisau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schätti, Patrick, von Galgenen, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2238156, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Betreuungs- und Pflegezentrum 'Wolfgang' AG, in Oberuzwil, Sicherstellung der Betreuung und Pflege von Seniorinnen und Senioren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2002, S. 7, Publ. 593768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätti, Patrick, von Galgenen, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rütsche, Hansjörg, von Kirchberg SG, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rütsche, Alois sen., von Kirchberg SG, in Oberuzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].