Reports for Vitus Schärer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vitus Schärer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005951092, Commercial Registry Office Glarus
Garage Tondo AG, bisher in Bad Ragaz, CHE-100.680.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005744066).
Statutenänderung:
23.01.2024.
Sitz neu:
Glarus Süd.
Domizil neu:
Hauptstrasse 1, 8756 Mitlödi.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasic, Nikola, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
RevisionsPartner AG (CHE-100.883.607), in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Widrig, Marco, von Bad Ragaz, in Flums, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle;
Maggio, Giovanni Gaspare, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Publication number: HR02-1005949752, Commercial Registry Office Glarus
Tondo AG, in Glarus Süd, CHE-106.909.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742715).
Statutenänderung:
23.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland sowie den Erwerb, die Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Konzessionen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie überhaupt alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
E. Luchsinger Revision & Treuhand AG (CHE-106.417.445), in Nidfurn (Glarus Süd), Revisionsstelle;
Maggio, Giovanni Gaspare, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005606512, Commercial Registry Office Glarus
Tondo AG, in Glarus Süd, CHE-106.909.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358711).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Vitus, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].