Reports for Emile Albert Schärer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Emile Albert Schärer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005693073, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EZ Technologies AG, in Erlenbach (ZH), CHE-286.209.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Einhorn, Haim Naftali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Surfside (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Emile Albert, von Thörigen, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6617940, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EZ Technologies AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.037.703-6, c/o Asako und Gernot Zipsin, Rietstrasse 15, 8703 Erlenbach ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art hauptsächlich im Ausland, die Beratung von Unternehmen sowie das Halten und Verwalten von Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Einhorn, Haim Naftali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Petach-Tikva (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Emile Albert, von Thörigen, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zipsin, Gernot, von Maur, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Patric Philipp Schaerer AG, bisher in K ü s n a c h t Z H , Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.1998, S. 4641).
Statutenänderung:
18.07.2000, 25.07.2000.
Firma neu:
Patrics Commerce AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Patrics Commerce SA) (Patrics Commerce Ltd).
Sitz neu:
Z ü r i c h .
Domizil neu:
Sihlporte 3, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Vornahme von Investitionen sowie Erwerb von Beteiligungen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch;
kann Vertretungen übernehmen und vergeben sowie Lizenzen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Wenn dem Verwaltungsrat die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, so dürfen die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaerer, Emil A., von Thörigen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schaerer, Patric, von Küsnacht ZH und Thörigen, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaerer, Philipp, von Thörigen, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zipsin, Gernot, von Maur, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Andres, von Altstätten, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Delcò, Dr. Fabio, von Bellinzona, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.