Reports for Daniel Schärer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Schärer
Newest SOGC notifications: Daniel Schärer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3470657, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Kreuz Nidau, in Nidau, CHE-102.907.584, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933754).
Firma neu:
Genossenschaft Kreuz Nidau in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.]. [Streichung der Bemerkung zur Verwaltung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Verwaltung: 3 bis höchstens 5 Mitgliedern.].
Liquidationsadresse:
c/o Uwe Zahn, Hans-Hugi-Strasse 3, Postfach 1384, 2501 Biel/Bienne. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.03.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Christina, von Worben, in Biel/Bienne, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verex Treuhand AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahn, Uwe, von Gerzensee, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wick, Bernard, von Wuppenau, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1280499, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lago Lodge GmbH, in Nidau, CHE-102.995.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 5, Publ. 6016022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Samuel, von Kirchberg BE, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntensperger, Nathan, von Eschenbach SG, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Eschenbach SG, in Gwatt (Thun)];
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6832084, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tourismus Biel Seeland, in Biel/Bienne, CH-036.6.044.835-3, Verein (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 4, Publ. 5055400).
Organisation neu:
[Streichung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Daniel, von Wynigen, in Nidau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.